Die Bürgermeister der Stadt
Neckarbischofsheim
seit 1865
03.03.1865 - 29.12.1882 |
|
Adam Neuwirth |
30.12.1882 - 23.05.1922 |
|
Heinrich Neuwirth |
24.05.1922 - 19.12.1935 |
|
Jakob Ahlheim |
14.02.1936 - 27.03.1941 |
|
Ludwig Schäfer |
01.04.1941 - 15.04.1941 |
|
Heinrich Hotz |
16.04.1941 - 08.05.1945 |
|
Karl Schütz (NSDAP) |
09.05.1945 - 31.07.1945 |
|
Albert Schneider (parteilos) |
01.08.1945 - 30.11.1945 |
|
Hans Georg von Mallinckrodt (parteilos) |
01.12.1945 - 31.03.1946 |
|
Karl Stadtler (parteilos) |
01.04.1946 - 30.09.1946 |
|
Hans Georg von Mallinckrodt (CDU) |
01.10.1946 - 31.01.1947 |
|
Karl Ruppert (CDU) |
01.02.1947 - 31.12.1947 |
|
Heinrich Benz (parteilos) |
01.01.1948 - 30.09.1949 |
|
Heinrich Hotz (parteilos) |
01.10.1949 - 31.01.1950 |
|
Ludwig Hauck (parteilos) |
01.02.1950 - 31.12.1973 |
Albert Kumpf (CDU) |
|
01.01.1974 - 20.04.1974 |
Helmut Schoch (CDU) |
|
21.04.1974 - 14.05.1990 |
Günter Burkhardt (CDU) |
|
15.05.1990 - 01.05.2004 |
Rolf Geinert (SPD) |
|
02.05.2004 - 31.07.2004 |
Christel Fischer (Freie Wähler) |
|
01.08.2004- |
Hans-Joachim Vogt (parteilos) |
|
01.08.2012 - 31.07.2020 |
Tanja Grether (CDU) |
|
24.04.2020 |
|
Thomas Seidelmann |
Die Ergebnisse
der bisherigen Bürgermeisterwahlen in
Neckarbischofsheim